Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kapital | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GGS HOLDING 2012 ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2016-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GGS GRUPPEN A/S. (offentliggjort 2016-12-12)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GABO 1 ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GABO 2 ApS. (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2019-11-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2017-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-06-30 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-12-13 tilføjes Vedtægter: 2016-12-13 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2016-11-30 tilføjes Legale ejere: Therkel Gamst, Albert Gamst, Johan Gamst, Daniel Gamst, Anne Gamst (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-11-29 fjernes Legale ejere: Therkel Gamst (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-11-30 tilføjes Reelle ejere: Therkel Gamst (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-06-10 tilføjes Revisor: Roesgaard & Partners Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-06-10 fjernes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-04-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-16 tilføjes Revisor: ROESGAARD & PARTNERS A/S (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2015-06-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2012-09-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-09-21)
Den 2012-09-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bomvej 9, 8723 Løsning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-03 tilføjes Direktion: Therkel Gamst (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er besidde ejerandele i datterselskaber og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Legale ejere: Therkel Gamst (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2012-09-03 tilføjes Navne: GAMST HOLDING ApS (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2012-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2012-09-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-09-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-06-25)
Den 2012-09-03 tilføjes Stiftere: Therkel Gamst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-03 tilføjes Vedtægter: 2012-09-03 (offentliggjort 2017-01-06)
Den 2012-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)