Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Asnæs Centret 3-5, 4550 Asnæs (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-06 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Legale ejere: ORLA NIELSENS EFTF. SORØ A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Navne: RAHBEK SLAGELSE ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Reelle ejere: Ole Bech (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Stiftere: TVS ApS, AMB ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2022-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-20 fjernes Direktion: August Ditlev Bech (direktør) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-09-22 Statstidende Dekret
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-05 tilføjes Direktion: August Ditlev Bech (direktør) (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2022-02-08 fjernes Direktion: Ole Bech (direktør) (offentliggjort 2022-04-07)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2016-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-05-30 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-01 tilføjes Legale ejere: ORLA NIELSENS EFTF. SORØ A/S (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2013-05-01 tilføjes Reelle ejere: Ole Bech (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2013-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandel og andre hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2013-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2022-09-23)
Den 2013-04-30 tilføjes Vedtægter: 2013-04-30 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2013-04-30 fjernes Direktion: Torben Vejgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Asnæs Centret 3-5, 4550 Asnæs (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Direktion: Torben Vejgaard Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-06 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Navne: RAHBEK SLAGELSE ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2012-09-06 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET I ASNÆS REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2017-01-04)
Den 2012-09-06 tilføjes Stiftere: TVS ApS, AMB ApS (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-25)
Den 2012-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-23)