Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Rajinder Gawera | 20.08.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Dieter Bühring | 24.09.2012 | 20.08.2014 | direktør |
Helle Haugaard | 01.09.2012 | 24.09.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jong Hoon Oh | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Wunki Jung | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Joonsuk Kim | 11.05.2023 | formand |
Rajinder Gawera | 20.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jae Kyun Oh | 08.03.2022 | 15.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hwanbae Yoo | 19.02.2021 | 11.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hyun Joon Kang | 04.01.2019 | 19.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jung Suk Oh | 13.06.2018 | 08.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jung Suk Oh | 13.06.2018 | 26.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Joonsuk Kim | 02.05.2017 | 10.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Il Lyong Jeong | 02.05.2017 | 04.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Byunghak Cho | 18.04.2016 | 02.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Yong Joo Kim | 21.01.2015 | 13.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Min Goo Kim | 21.01.2015 | 18.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Young Soo Doo | 20.08.2014 | 21.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Suk Won Kim | 20.08.2014 | 21.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Hwan Koo Lee | 03.07.2014 | 02.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Steve Sung Ho Park | 16.02.2014 | 20.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jong Hoon Oh | 27.01.2014 | 20.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Suk Won Kim | 27.01.2014 | 16.02.2014 | bestyrelsesmedlem |
Young Bum Suh | 08.04.2013 | 27.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Dieter Bühring | 24.09.2012 | 20.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Young Ho Lee | 24.09.2012 | 03.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Young Joon Choi | 24.09.2012 | 08.04.2013 | bestyrelsesmedlem |