Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-09-17)
Den 2024-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2024-08-21 fjernes Direktion: Rune Steen Moen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2023-07-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 6, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2022-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Klædebo 14, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2022-03-17)
Den 2021-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: ejendom@mail.com (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-28 tilføjes Direktion: Nikolai Strømseth (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2021-06-28 tilføjes Reelle ejere: Emilie Strømseth, Nikolai Strømseth (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-06-28 fjernes Reelle ejere: Rune Moen (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-06-27 fjernes Reelle ejere: Nikolai Strømseth, Emilie Strømseth (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2021-06-28 fjernes Legale ejere: Rune Moen (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palægade 3, 3., 1261 København K (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2020-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2019-07-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-16 tilføjes Reelle ejere: Emilie Strømseth (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-07-03)
Den 2013-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-16 tilføjes Direktion: Rune Steen Moen (direktør) (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2013-05-16 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-16 tilføjes Legale ejere: Rune Moen, Emilie Strømseth, Nikolai Strømseth (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2013-05-16 tilføjes Navne: UNIDELTA ApS (offentliggjort 2013-05-21)
Den 2013-05-15 fjernes Navne: ApS PST NR. 1166 (offentliggjort 2012-09-12)
Den 2013-05-16 tilføjes Reelle ejere: Nikolai Strømseth, Rune Moen (offentliggjort 2021-07-25)
Den 2013-05-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-21)
Den 2013-05-16 tilføjes Vedtægter: 2013-05-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Navne: ApS PST NR. 1166 (offentliggjort 2012-09-12)
Den 2012-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-12)
Den 2012-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-21)