Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Allan Stich | 08.11.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Stich | 22.03.2016 | 03.10.2023 | adm. dir |
Jesper Danker | 27.09.2012 | 22.03.2016 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.09.2012 | 27.09.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Stich | 27.09.2012 | 22.03.2016 | formand |