Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Roberta Januskeviciene | 21.07.2021 | 25.08.2021 | adm. dir |
Syed Tassawar Hussain | 01.12.2020 | 21.07.2021 | direktør |
Salahuddin Qureshi | 01.12.2020 | 22.01.2021 | direktør |
Sala Uddin Bablu | 01.12.2020 | 01.12.2020 | direktør |
Lasse Zwicky Holt | 04.09.2012 | 01.12.2020 | direktør |
Laust Wilster Agersnap Axelsen | 04.09.2012 | 01.09.2020 | direktør |
Jesper Søndergaard Pedersen | 04.09.2012 | 01.09.2020 | direktør |