Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-11 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Legale ejere: Mona Michaelsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Navne: TANDLÆGE M. MICHAELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Reelle ejere: Mona Michaelsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Stiftere: FICA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2013-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlægeselskabet GODT SMIL HORSENS ApS. (offentliggjort 2019-01-02)
Den 2017-03-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Tandlægeselskabet Godt Smil Vejle ApS. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2020-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-03-02 fjernes Direktion: Mona Michaelsen (direktion) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2019-08-07)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 24, 8721 Daugård (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergvej 12, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2018-06-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i tandlægeaktie- og anpartsselskaber. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2017-03-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2017-03-27 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2017-03-28 tilføjes Vedtægter: 2017-03-28 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i et tandlægeanpartsselskab. (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2013-04-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørern (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2013-04-25 tilføjes Vedtægter: 2013-04-25 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2013-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stejlbjergvej 12, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2018-06-06)
Den 2013-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-03-18 tilføjes Direktion: Mona Michaelsen (direktion) (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2013-03-18 fjernes Direktion: Allan Højgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-18 tilføjes Navne: TANDLÆGE M. MICHAELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2013-03-17 fjernes Navne: BYENS EL OG ENERGI ApS (offentliggjort 2012-09-11)
Den 2013-03-18 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2013-03-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-15 tilføjes Legale ejere: Mona Michaelsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2013-03-15 tilføjes Reelle ejere: Mona Michaelsen (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-10-03 tilføjes Direktion: Allan Højgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-03 fjernes Direktion: Dennis Hauschild Grünberger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vissingsgade 16, 7100 Vejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-11 tilføjes Direktion: Dennis Hauschild Grünberger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-11 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2012-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Navne: BYENS EL OG ENERGI ApS (offentliggjort 2012-09-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-11 tilføjes Stiftere: FICA HOLDING ApS (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2012-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-03)