Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicolai Bo Fredsøe | 21.11.2016 | 16.08.2019 | direktør |
Preben Thomassen | 16.08.2016 | 21.11.2016 | direktør |
Claus Georg Johansson | 16.08.2016 | 16.08.2016 | direktør |
Preben Thomassen | 26.05.2016 | 15.08.2016 | direktør |
Camilla Christiansen | 27.03.2013 | 26.05.2016 | direktion |
Arunas Masenas | 18.07.2012 | 27.03.2013 | direktion |