Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2024-06-04 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2012-09-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJERREGAARD INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2021-08-16 fjernes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandkaj 37, 5. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Sandkaj 37, 5. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandkaj 37, 5. th., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønnekildevej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønnekildevej 5, 4600 Køge (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Direktion: Jes Bjerregaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Legale ejere: Else Bjerregaard, Jes Bjerregaard (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2012-09-05 tilføjes Navne: EJBJ HOLDING ApS (offentliggjort 2012-11-12)
Den 2012-09-05 tilføjes Reelle ejere: Else Bjerregaard, Jes Bjerregaard (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2012-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-11)
Den 2012-09-05 tilføjes Revisor: SELSKABET AF 16.08.2021 A/S (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2012-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Vedtægter: 2012-09-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-12)
Den 2012-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)