Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2012-08-30 sletter virksomheden Ejerskaber: LAUGE FOOD SELECTION A/S. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CamSac-Lauge Seafood A/S. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: SEAC A/S. (offentliggjort 2021-02-11)
Den 2020-10-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJERREFISK A/S. (offentliggjort 2020-10-23)
Den 2022-02-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kasim Invest ApS. (offentliggjort 2022-02-25)
Den 2022-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Gartnerparken 6 Odense A/S. (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-09 tilføjes Bestyrelse: Mia Lauge Vestergaard (formand) (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-12-09 tilføjes Vedtægter: 2022-12-09 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 24, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 24, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-04-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 24, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2017-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 29, 5500 Middelfart (offentliggjort 2017-06-07)
Den 2012-08-30 tilføjes Direktion: Kristian Lauge Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i kapitalselskaber som holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2012-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Legale ejere: Kristian Lauge Jørgensen (offentliggjort 2015-02-23)
Den 2012-08-30 tilføjes Navne: K.L.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2012-09-05)
Den 2012-08-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Lauge Jørgensen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2012-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-08-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Stiftere: Kristian Lauge Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Vedtægter: 2012-08-30 (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2012-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-05)
Den 2012-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)