Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-09-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OVER BYEN ARKITEKTER ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2016-08-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fjord 2016 IVS. (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2019-02-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-06 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2015-10-20 (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Murciagade 2, 1., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 5., 1101 København K (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-20 tilføjes Direktion: Esben Thorlacius (adm. dir.) (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Esben Thorlacius (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2014-05-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2014-05-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2014-05-14 fjernes Revisor: 15803 Bear Creek A/S (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2012-12-30 tilføjes Legale ejere: Esben Thorlacius (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2012-12-30 tilføjes Reelle ejere: Esben Thorlacius (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2012-11-30 tilføjes Revisor: 15803 Bear Creek A/S (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2012-11-05 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-11-05)
Den 2012-11-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 5., 1101 København K (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2012-09-04 tilføjes Direktion: Esben Thorlacius (direktion) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2012-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitektvirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere bestemmelser. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Navne: THORLACIUS ApS (offentliggjort 2012-09-05)
Den 2012-09-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-27)
Den 2012-09-04 tilføjes Stiftere: TEGNESTUEN LINDBERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Vedtægter: 2012-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-09-05)
Den 2012-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)