Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Haahr Rasmussen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christophe Otzen Zafiryadis(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kasper Dupont(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % | 20,00 % |
Jonas Kölker(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % | 4,35 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kasper Dupont | 04.12.2011 | Ellemosevænget 31, 8310 Tranbjerg J |
Peter Haahr Rasmussen | 25.06.2016 | Stationsvej 11, 8330 Beder |
Christophe Otzen Zafiryadis | ||
Jonas Kölker | 01.10.2020 | Risdalsvej 29, 8260 Viby J |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
INTEMPUS HOLDING ApS | 34696918 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.04.2022 | 1,67 (km) | Webersgade 3A, 2100 København Ø | Staunings Plads 3, 1607 København V |
INTEMPUS HOLDING ApS. |
Sidst opdateret den 04.09.2012 og angivet som gældende fra 28.08.2012 (4421 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
INTEL MOBILE COMMUNICATIONS DENMARK ApS | 33163150 |
IntelPower | 43161466 |
Intelumen ApS | 30510887 |
INTEMPUS ApS | 34696977 |
INTEMPUS HOLDING ApS | 34696918 |
Intendanturforeningen | 33732880 |
Intendanturofficersforeningen | 35157441 |
Intendis A/S | 56759514 |
INTENDIT ApS | 26657954 |
Intendo | 31527961 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Haahr Rasmussen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christophe Otzen Zafiryadis(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kasper Dupont(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jonas Kölker(virk.: 2) Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 74 % | 0 % | 0 % | 4 % | 9 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Haahr Rasmussen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 8 | 1 | 9 |
Christophe Otzen Zafiryadis(virk.: 6) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 6 | 2 | 6 |
Kasper Dupont(virk.: 5) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 7 | 0 | 6 |
Jonas Kölker(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 2 | 23 | 3 | 22 |
Pct. | 4 % | 46 % | 6 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |