Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2014-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 42, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-01 fjernes Binavne: SØBORG KØD ApS, SØBORG FROKOST ApS, SØBORG CATERING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-01 fjernes Direktion: Jan Hilmar Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-01 fjernes Navne: SØBORG MAD ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-05-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Stiftere: Jan Hilmar Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborg Hovedgade 42, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Binavne: SØBORG KØD ApS, SØBORG FROKOST ApS, SØBORG CATERING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Direktion: Jan Hilmar Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med detailsalg af mad og anden virksomhed beslægtet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Navne: SØBORG MAD ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Stiftere: Jan Hilmar Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Vedtægter: 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)