Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Skriver | 01.12.2016 | 12.11.2018 | adm. dir |
Ole John | 28.05.2015 | 01.12.2016 | adm. dir |
Kim Arild Steen | 21.08.2012 | 28.05.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Geert Jensen | 14.12.2017 | 12.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Lars Baun | 14.12.2017 | 12.11.2018 | formand |
Lars Baun | 19.05.2017 | 13.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anders Geert Jensen | 19.05.2017 | 13.12.2017 | formand |
Anders Geert Jensen | 16.12.2015 | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bager | 15.10.2014 | 19.05.2017 | formand |
Mads Bygballe Christiansen | 15.10.2014 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Lars Visbech Sørensen | 26.05.2014 | 12.11.2018 | bestyrelse |
Ole Green | 21.08.2012 | 19.05.2017 | bestyrelse |
Ole Roland Therkildsen | 21.08.2012 | 19.05.2017 | bestyrelse |
Kim Arild Steen | 21.08.2012 | 19.05.2017 | bestyrelse |