Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Villadsen Lunner | 25.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Arborelius | 15.07.2016 | 25.05.2018 | direktør |
Azita Shariaty Khalil Abad | 01.03.2014 | 15.07.2016 | direktør |
Michael Wulff | 28.08.2012 | 01.03.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristine Weng Thorvildsen | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sonny Hoffmann Nielsen | 01.10.2021 | formand |
Monika Ulrika Öksenholt | 01.10.2021 | næstformand |
Louise Feldt | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Villadsen Lunner | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Schjødt | 01.10.2021 | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Monika Ulrika Öksenholt | 31.03.2021 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kristine Weng Thorvildsen | 31.03.2021 | 30.09.2021 | formand |
Ulf Karl Hugo Wretskog | 28.10.2019 | 31.03.2021 | formand |
Azita Shariati | 25.05.2018 | 28.10.2019 | formand |
Emmanuel Jean Fraysse | 15.07.2016 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Marc Guy Rolland | 15.07.2016 | 31.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Christian Arborelius | 15.07.2016 | 25.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Alexander Wilhelmus Graft | 15.07.2016 | 25.05.2018 | formand |
Steven Brice Pangburn | 01.03.2014 | 15.07.2016 | formand |
Gilles Bernard Vestur | 17.01.2013 | 15.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anna Elisabeth Katarina Hulteberg | 28.08.2012 | 15.07.2016 | bestyrelsesmedlem |
Olof Fredrik Thernström Strand | 28.08.2012 | 01.03.2014 | formand |
Ola Jan Ewe Nilsson | 28.08.2012 | 17.01.2013 | bestyrelsesmedlem |