Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HESSELHOLT INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2020-05-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Allé 32, st. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 93, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-05-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 93, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 93, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2018-05-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 93, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2018-12-05)
Den 2012-08-23 tilføjes Direktion: Tino Øager Hesselholt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i værdipapirer, kapitalandele, valuta, ejendomme samt anden hermed beslægtet aktivitet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Legale ejere: Tino Øager Hesselholt (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2012-08-23 tilføjes Navne: TINO INVEST ApS (offentliggjort 2012-08-29)
Den 2012-08-23 tilføjes Reelle ejere: Tino Øager Hesselholt (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2012-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-08-23 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Stiftere: Tino Øager Hesselholt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Vedtægter: 2012-08-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-29)
Den 2012-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)