Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Studio Claus Due ApS. (offentliggjort 2015-07-30)
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 180, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2018-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 14, 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2017-03-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-04-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-04-28 tilføjes Vedtægter: 2015-04-28 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-04-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 14, 2., 2200 København N (offentliggjort 2018-02-01)
Den 2012-08-27 tilføjes Direktion: Claus Due (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Legale ejere: Claus Due (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2012-08-27 tilføjes Navne: C. DUE HOLDING ApS (offentliggjort 2012-08-29)
Den 2012-08-27 tilføjes Reelle ejere: Claus Due (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2012-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-08-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-08-27 tilføjes Stiftere: Claus Due (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af e direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 tilføjes Vedtægter: 2012-08-27 (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2012-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-29)
Den 2012-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)