Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 tilføjes Direktion: Mathias Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-21 fjernes Direktion: Frederik Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 tilføjes Direktion: Frederik Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-07-01 fjernes Direktion: Jan Erik Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Legale ejere: Mathias Christensen, Frederik Christensen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-14 fjernes Legale ejere: Mathias Christensen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-15 tilføjes Reelle ejere: Mathias Christensen, Frederik Christensen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-10-14 fjernes Reelle ejere: Mathias Christensen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Kærvej 35, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2017-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sveavej 11, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sveavej 11, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2014-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 43, 9830 Tårs (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-07-07 tilføjes Legale ejere: Mathias Christensen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2014-07-07 tilføjes Reelle ejere: Mathias Christensen (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2014-06-27 tilføjes Direktion: Jan Erik Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-04)
Den 2014-06-27 fjernes Direktion: Søren Bo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterbakken 43, 9830 Tårs (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2012-08-15 tilføjes Direktion: Søren Bo Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed samt at foretage investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Navne: C UDLEJNING ApS (offentliggjort 2012-08-28)
Den 2012-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Stiftere: Søren Bo Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Vedtægter: 2012-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-28)
Den 2012-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)