Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Binavne | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllersmindevej 14, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-11 fjernes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-11 fjernes Direktion: Claus Ulff Falkenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-11 fjernes Kontaktoplysninger: claus@falkenberghuse.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-11 fjernes Navne: FALKENBERG UDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Stiftere: Claus Ulff Falkenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-07 fjernes Binavne: FALKENBERG BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Kontaktoplysninger: claus@falkenberghuse.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllersmindevej 14, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Bibranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Binavne: FALKENBERG BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Direktion: Claus Ulff Falkenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er maskinudlejning samt byggeri for egen og fremmed regning, og herunder efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Navne: FALKENBERG UDLEJNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Stiftere: Claus Ulff Falkenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Vedtægter: 2012-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)