Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Stiftere |
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er anden virksomhedsrådgivning samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-05-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: InsuBiz Holding ApS. (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2022-12-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-17 tilføjes Vedtægter: 2022-11-17 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgården 31, 3460 Birkerød (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 76, 2. th., 2830 Virum (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2020-01-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdalsvej 76, 2. th., 2830 Virum (offentliggjort 2020-08-03)
Den 2019-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 117, st. tv., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Allan Lundbjerg Nielsen. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2019-01-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-12 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Lundbjerg Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-01 tilføjes Direktion: Allan Lundbjerg Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Legale ejere: Allan Lundbjerg Nielsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2012-09-01 tilføjes Navne: ALNH ApS (offentliggjort 2012-08-24)
Den 2012-09-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Lundbjerg Nielsen (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2012-09-01 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-24)
Den 2012-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-31 fjernes Navne: ALNH ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 tilføjes Navne: ALNH ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 117, st. tv., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2012-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er anden virksomhedsrådgivning. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2012-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2012-08-23 tilføjes Stiftere: Allan Lundbjerg Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Allan Lundebjerg Nielsen. (offentliggjort 2019-01-03)
Den 2012-08-23 tilføjes Vedtægter: 2012-08-23 (offentliggjort 2022-12-05)