Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BORCH EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BORCH TEKNIK A/S. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2013-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVR-TECHNOLOGY A/S. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vølundsvej 12, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2014-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2012-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2014-05-02)
Den 2012-08-22 tilføjes Direktion: Jens Ole Borch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-08-29)
Den 2012-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Legale ejere: Jens Ole Borch (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2012-08-22 tilføjes Navne: J. O. BORCH HOLDING ApS (offentliggjort 2012-08-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Reelle ejere: Jens Ole Borch (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2012-08-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-08-22 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Stiftere: Jens Ole Borch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Vedtægter: 2012-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-22)
Den 2012-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)