Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-08-17 sletter virksomheden Ejerskaber: HTJ MILJØTEKNIK ØST ApS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2014-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: ICP Stoholm ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2018-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ICP Stoholm ApS. (offentliggjort 2019-10-16)
Den 2019-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Krokusparken 2, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-17 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Legale ejere: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Navne: G & I HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Reelle ejere: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Stiftere: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Direktion: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (direktion) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-08-16 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krokusparken 2, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2017-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2017-06-30 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-03 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Lars Olsen Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-12-03 fjernes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 10, 7850 Stoholm Jyll (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2012-08-17 tilføjes Direktion: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (direktion) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2012-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-17 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Legale ejere: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Navne: G & I HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Reelle ejere: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Revisor: Lundvej 20 ApS (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Stiftere: Henrik Peter Lykke Gammelgaard (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2012-08-17 tilføjes Vedtægter: 2012-08-17 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2012-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-16)