Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 tilføjes Reelle ejere: Steen Buhl Petersen, Lars Hornbek (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2015-06-24 tilføjes Vedtægter: 2015-06-24 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofiedalvej 33, 6360 Tinglev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-13 tilføjes Direktion: Steen Buhl Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som ejer af ejendomme til udlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2012-08-24)
Den 2012-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Kontaktoplysninger: hornbek@bbsyd.dk (offentliggjort 2012-08-24)
Den 2012-08-13 tilføjes Legale ejere: Steen Buhl Petersen, Lars Hornbek (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2012-08-13 tilføjes Navne: STARS ApS (offentliggjort 2012-08-20)
Den 2012-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Stiftere: Steen Buhl Petersen, Lars Hornbek (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-13 tilføjes Vedtægter: 2012-08-13 (offentliggjort 2015-08-31)
Den 2012-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-20)
Den 2012-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)