Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-01-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-01-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-01-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-21 tilføjes Legale ejere: KAPELVEJ INVEST ApS, Tine Boskov (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2012-08-21 tilføjes Reelle ejere: Tonny Kofoed (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2012-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torvegade 139, 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-16 tilføjes Direktion: Tine Boskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Navne: TB RØNNE ApS (offentliggjort 2012-08-20)
Den 2012-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Stiftere: Tine Boskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Vedtægter: 2012-08-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-20)
Den 2012-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)