Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Ejerskaber | ||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2024-03-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2024-03-18 tilføjes Vedtægter: 2024-03-18 (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2024-03-18 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2012-11-21 sletter virksomheden Ejerskaber: THYBO HOLDING, IKAST ApS. (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BC Medarbejder Holding ApS. (offentliggjort 2018-03-05)
Den 2023-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BC Medejer Holding 2 ApS. (offentliggjort 2023-06-01)
Den 2024-03-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 34, 7400 Herning (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordbakken 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordbakken 7, 8700 Horsens (offentliggjort 2021-10-26)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindealle 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 105.360,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-22 tilføjes Vedtægter: 2013-08-22 (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2012-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindealle 15, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2012-11-21 tilføjes Direktion: Susanne Thybo Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-11-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Legale ejere: Susanne Thybo Pedersen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2012-11-21 tilføjes Navne: THYBO HOLDING, HORSENS ApS (offentliggjort 2012-11-22)
Den 2012-11-21 tilføjes Reelle ejere: Susanne Thybo Pedersen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2012-11-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2012-11-21 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2024-03-23)
Den 2012-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-22)
Den 2012-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)