Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Direktion | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2024-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-08-16)
Den 1971-10-22 sletter virksomheden Ejerskaber: A/S NON MØLLE. (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2022-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Investeringsselskabet Mindegade ApS. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2024-02-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2024-08-16)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2018-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-08 tilføjes Legale ejere: Charlotte Neuert, Bjarne Bramsen Ravn, Find Bramsen Ravn (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-11-06 fjernes Legale ejere: RAVN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2017-11-08 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Neuert, Bjarne Bramsen Ravn, Find Bramsen Ravn (offentliggjort 2017-11-19)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-06-27 tilføjes Binavne: A/S ORMSTRUP FISKERI (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-07-03)
Den 2017-06-15 fjernes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Navne: Ormstrup Invest A/S (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-15 fjernes Navne: A/S ORMSTRUP FISKERI (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-16 tilføjes Vedtægter: 2017-06-16 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive dambrug, herunder produktion og handel med fisk m.v. i såvel ind- land som udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-24 tilføjes Vedtægter: 2013-04-24 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2013-04-24 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferskvandsbrug (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2007-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Idomlundvej 74, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2007-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgsbjergvej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2006-10-03)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-01 tilføjes Legale ejere: Charlotte Neuert, Bjarne Bramsen Ravn, Find Bramsen Ravn, RAVN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1999-11-01 fjernes Legale ejere: Charlotte Neuert, Bjarne Bramsen Ravn, Find Bramsen Ravn (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1999-11-01 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Neuert, Bjarne Bramsen Ravn, Find Bramsen Ravn, Ida Marie Ravn (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1999-11-01 fjernes Reelle ejere: Charlotte Neuert, Bjarne Bramsen Ravn, Find Bramsen Ravn (offentliggjort 2017-11-17)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-01-11 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Neuert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-15 tilføjes Direktion: Ida Marie Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-03-15 fjernes Direktion: Find Bramsen Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-07 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-07 fjernes Revisor: Arne Kjersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgsbjergvej 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-10-22 tilføjes Bestyrelse: Ida Marie Ravn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1971-10-22 tilføjes Direktion: Find Bramsen Ravn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1971-10-22 tilføjes Hovedbranche: Dambrug og fiskeavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-10-22 tilføjes Navne: A/S ORMSTRUP FISKERI (offentliggjort 2017-06-27)
Den 1971-10-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-10-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-10-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-10-22 tilføjes Revisor: Arne Kjersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1971-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-10-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)