Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1996-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 fjernes Navne: THYBORØN ANDELS FISKEINDUSTRI A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-06 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-06 fjernes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 fjernes Bestyrelse: Helge Lyng Pedersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-18 fjernes Direktion: Fin Rosenvold Anderson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af råolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-03-31 fjernes Hovedbranche: Fiskemelsfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-20 tilføjes Bestyrelse: Jan Bro (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-20 fjernes Bestyrelse: Flemming Ebey Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at aftage de af medlemmerne leverede råvarer, at oparbejde disse samt at afsætte færdigprodukterne på bedst mulig måde, under hensyntagen til selskabets og medlemmernes interesser. Til udnyttelse af selskabets produktionskapacitet kan råvarer også opkøbes hos ikke medlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-20 tilføjes Vedtægter: 1998-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1956-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sydhalevej 14, 7680 Thyborøn (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-09-19 tilføjes Bestyrelse: Flemming Ebey Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Bibranche: Fremstilling af råolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-09-19 tilføjes Direktion: Fin Rosenvold Anderson (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Hovedbranche: Fiskemelsfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-09-19 tilføjes Navne: THYBORØN ANDELS FISKEINDUSTRI A.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-09-19 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1956-09-19 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1956-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)