Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Kobberholm | 20.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
René Hovgaard Schmidt | 20.03.2024 | formand |
Bo Secher Kristensen | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Andi Knak | 03.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
John Kynde | 13.12.2009 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anton Lund Olesen | 17.12.2014 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
René Hovgaard Schmidt | 03.12.2013 | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Bork | 19.12.2012 | 03.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tage Kobberholm | 13.12.2009 | 17.12.2014 | formand |
Helge Lyng Pedersen | 05.12.1997 | 10.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Erik Kjeldsen | 12.04.1997 | 03.12.2013 | næstformand |
Jens Mollerup | 12.04.1997 | 19.12.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bro Toft | 12.04.1997 | 13.12.2009 | formand |
Henning Hametner Larsen | 12.04.1997 | 05.12.1997 | bestyrelsesmedlem |