Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Andersen | 31.12.1997 | 30.06.1999 | direktion |
Søren Peter Hansen | 05.03.1971 | 30.06.1999 | direktion |
Hans Christian Strandfort | 05.03.1971 | 11.04.1997 | direktion |
Ib Andersen | 05.03.1971 | 18.09.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Verner Reuss Andersen | 08.03.1999 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Kai Paulsen | 08.03.1999 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Jan Peter Kullberg | 08.03.1999 | 30.06.1999 | næstformand |
Sven Rosman | 31.12.1997 | 30.06.1999 | formand |
Martin Carl Svalstedt | 31.12.1997 | 08.03.1999 | næstformand |
Ib Andersen | 05.03.1971 | 30.06.1999 | bestyrelse |
Jens Christensen | 05.03.1971 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Søren Peter Hansen | 05.03.1971 | 31.12.1997 | bestyrelse |
Lars Steen Eriksen | 05.03.1971 | 11.04.1997 | bestyrelse |
Ib Andersen | 05.03.1971 | 11.04.1997 | bestyrelse |
Søren Peter Hansen | 05.03.1971 | 11.04.1997 | bestyrelse |