Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Revisor | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 43, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-13 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Hovedbranche: Godshåndtering (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Legale ejere: Stinne Maria Hønningen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Navne: TJÆREBY TRANSPORT ApS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Stiftere: Stinne Maria Hønningen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2017-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-13 fjernes Direktion: Stinne Maria Hønningen (direktion) (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-07-13 fjernes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsørvej 43, 4250 Fuglebjerg (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2015-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Næstved Landevej 552, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Næstved Landevej 552, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-10-07)
Den 2013-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 19, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærtebjergvej 19, 4230 Skælskør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-13 tilføjes Direktion: Stinne Maria Hønningen (direktion) (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2012-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbunden hermed. (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-13 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Hovedbranche: Godshåndtering (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Navne: TJÆREBY TRANSPORT ApS (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Revisor: HARTMANN WENNICKE A/S (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2012-08-13 tilføjes Stiftere: Stinne Maria Hønningen (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2012-08-13 tilføjes Vedtægter: 2012-08-13 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2012-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2012-08-01 tilføjes Legale ejere: Stinne Maria Hønningen (offentliggjort 2017-06-28)