Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Landevej 34, 6270 Tønder (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Binavne: SGNK ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Direktion: Peter Emil Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-10 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Legale ejere: BIE LARSEN ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Navne: Bie Larsen - Sønderborg ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Reelle ejere: Peter Emil Larsen (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Stiftere: BIE LARSEN ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2018-03-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-05-15 tilføjes Binavne: SGNK ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2015-05-15 tilføjes Navne: Bie Larsen - Sønderborg ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2015-05-14 fjernes Navne: SGNK ApS (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-05-15 tilføjes Vedtægter: 2015-05-15 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2015-05-13 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2015-05-13 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive McDonalds Familierestaurant og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-28 tilføjes Kapital (Kapital): 3.205.000,00 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-28 tilføjes Vedtægter: 2012-08-28 (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2012-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Landevej 34, 6270 Tønder (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Direktion: Peter Emil Larsen (direktion) (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-10 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Legale ejere: BIE LARSEN ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Navne: SGNK ApS (offentliggjort 2015-05-15)
Den 2012-08-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Emil Larsen (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-10 tilføjes Stiftere: BIE LARSEN ApS (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-04-10)
Den 2012-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-04-10)