Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Binavne | Navne | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Formål | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-17 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-18 tilføjes Vedtægter: 2021-05-18 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-18 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 fjernes Binavne: X-Porten ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-19 tilføjes Navne: X-Porten ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-04-18 fjernes Navne: Coffee House Vending ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2019-04-19 tilføjes Vedtægter: 2019-04-19 (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2019-04-19 fjernes Bestyrelse: Flemming Birger Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2018-06-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsvangen 8, 5750 Ringe (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 5-7, 5750 Ringe (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: fh@coffeehousevending.dk (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-02-23 tilføjes Binavne: X-Porten ApS, C.H.V. ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2016-02-23 tilføjes Direktion: Preben Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 fjernes Direktion: Johnny Laage Ebstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Navne: Coffee House Vending ApS (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2016-02-22 fjernes Navne: X-PORTEN ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2016-02-23 tilføjes Vedtægter: 2016-02-23 (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2015-12-29 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2015-12-29 fjernes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 5-7, 5750 Ringe (offentliggjort 2016-08-24)
Den 2014-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Allestedvej 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-01-09 tilføjes Revisor: REVISION FYN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-01-15)
Den 2014-01-09 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Birger Holm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-05-20)
Den 2014-01-01 fjernes Bestyrelse: Jan Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Johnny Laage Ebstrup (adm. dir.) (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2014-01-01 fjernes Direktion: Jan Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: PRESEN INVEST ApS, JLE FINANS ApS (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Preben Hansen, Johnny Laage Ebstrup (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-05 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-11-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Direktion: Jan Hansen (adm. dir) (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2013-11-01 fjernes Direktion: Peter Holst Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion, handel og service samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-01 tilføjes Vedtægter: 2013-11-01 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2013-11-01 fjernes Bestyrelse: Peter Holst Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-03-03)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Allestedvej 71, 5260 Odense S (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2012-08-05 tilføjes Bestyrelse: Peter Holst Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Direktion: Peter Holst Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2012-08-14)
Den 2012-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Navne: X-PORTEN ApS (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2012-08-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-21)
Den 2012-08-05 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Stiftere: JLE FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-13)
Den 2012-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)