Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
xbrl | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2016-11-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Pastasugerør ApS. (offentliggjort 2017-04-05)
Den 2018-02-28 sletter virksomheden Ejerskaber: CloseUpMedia ApS. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2018-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Barbus8000 ApS. (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2020-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: CloseUpMedia ApS. (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2023-08-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KFT 4 ApS. (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2024-09-11 Statstidende Dekret
Den 2024-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2024-08-20 fjernes Direktion: Lasse Porsgaard Korthsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2023-08-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-12-31 fjernes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2022-08-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 tilføjes Bibranche: Taxikørsel (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2019-11-29 fjernes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Bibranche: Produktion af film og videofilm (offentliggjort 2020-05-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning og salg af eventkøretøjer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2015-01-01 tilføjes Vedtægter: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-12 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2014-11-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2014-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 tilføjes Revisor: MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-16 fjernes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe, MunkStrunge Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-20 tilføjes Bibranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-05-20 tilføjes Bibranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-05-20 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2014-05-19 fjernes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2013-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Etonvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 21, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 21, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-12-20)
Den 2012-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Etonvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2012-12-14)
Den 2012-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Etonvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2012-12-14)
Den 2012-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 21, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-12-03)
Den 2012-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 21, st. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-12-03)
Den 2012-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 21, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-11-30)
Den 2012-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fynsgade 21, st. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2012-11-30)
Den 2012-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Etonvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-12 tilføjes Legale ejere: Lasse Porsgaard Korthsen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2012-08-12 tilføjes Reelle ejere: Lasse Porsgaard Korthsen (offentliggjort 2017-11-18)
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Etonvej 12, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-09 tilføjes Binavne: PARTYBUSSEN ApS, PARTY-BUS ApS, BARBUSSEN ApS, BAR-BUSSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Direktion: Lasse Porsgaard Korthsen (direktør) (offentliggjort 2024-08-20)
Den 2012-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Hovedbranche: Turistkørsel og anden landpassagertransport (offentliggjort 2015-05-20)
Den 2012-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Navne: SHOWBUS ApS (offentliggjort 2012-08-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Revisor: Revision Nord v/Registreret revisor Jimmy Bergøe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Stiftere: Lasse Porsgaard Korthsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-09)
Den 2012-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)