Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Troldmands Allé 27, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgasvej 4, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2012-08-06 sletter virksomheden Ejerskaber: KABA INVEST ApS. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2021-07-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EAGLE EYE DENMARK A/S. (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2022-01-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Porschevej 12 ApS. (offentliggjort 2022-01-06)
Den 2021-10-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgasvej 4, 7120 Vejle Øst (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2021-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 89, 2670 Greve (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2021-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: simon@kaasconsulting.dk (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2020-07-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 89, 2670 Greve (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2018-10-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 89, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-10-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-10-25 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 89, 2670 Greve (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2017-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Vibevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2017-10-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 12, 2670 Greve (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2016-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkehusene 77, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2016-09-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkehusene 77, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2016-11-28)
Den 2014-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelmarksvej 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelmarksvej 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2014-11-03)
Den 2014-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedemarken 3, 4140 Borup (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-11-01)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedemarken 3, 4140 Borup (offentliggjort 2014-08-29)
Den 2012-08-06 tilføjes Direktion: Simon Kaas (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Legale ejere: Simon Kaas (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2012-08-06 tilføjes Navne: SIMON KAAS HOLDING ApS (offentliggjort 2012-08-08)
Den 2012-08-06 tilføjes Reelle ejere: Simon Kaas (offentliggjort 2017-10-04)
Den 2012-08-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2012-08-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2012-08-06 tilføjes Stiftere: Simon Kaas (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Vedtægter: 2012-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-08)
Den 2012-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)