Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-08-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LEJRE LOKALAVIS ApS. (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2015-02-02 sletter virksomheden Ejerskaber: Paperboy ApS. (offentliggjort 2015-08-10)
Den 2017-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Hornsherred Lokalavis ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-07 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-08 tilføjes Vedtægter: 2017-06-08 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandbanken 11, 4320 Lejre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 tilføjes Direktion: Klaus Werner Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed med ejerskab i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2012-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Legale ejere: Klaus Werner Rasmussen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-08-06 tilføjes Navne: MEDIEPOL ApS (offentliggjort 2012-08-07)
Den 2012-08-06 tilføjes Reelle ejere: Klaus Werner Rasmussen (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2012-08-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2012-08-06 tilføjes Stiftere: Klaus Werner Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Vedtægter: 2012-08-06 (offentliggjort 2017-09-14)
Den 2012-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-07)
Den 2012-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)