Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Direktion | Revisor | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 2 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Binavne: LAKADVOKATER ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Legale ejere: Søren Koll Espensen, Anne Land Bengaard (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Navne: Land Advokater ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Stiftere: Søren Koll Espensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2019-09-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 2 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenager 2 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2018-08-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-08-11)
Den 2018-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 fjernes Direktion: Søren Koll Espensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-14 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenager 2 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-12-19)
Den 2018-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 1, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2017-06-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-07-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-03-11 tilføjes Navne: Land Advokater ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2015-03-10 fjernes Navne: LAND, ANDERSEN & KOLL ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-03-11 tilføjes Vedtægter: 2015-03-11 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2015-03-10 fjernes Binavne: LAND ADVOKATER ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-11-23 tilføjes Legale ejere: Søren Koll Espensen, Anne Land Bengaard (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-08-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2014-08-27 tilføjes Navne: LAND, ANDERSEN & KOLL ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2014-08-26 fjernes Navne: LAND ADVOKATER ApS (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2014-08-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2014-08-27 tilføjes Vedtægter: 2014-08-27 (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 1, 1., 6400 Sønderborg (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Binavne: LAND ADVOKATER ApS, LAKADVOKATER ApS (offentliggjort 2015-03-17)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Søren Koll Espensen (adm. dir) (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: LAND ADVOKATER ApS (offentliggjort 2014-08-27)
Den 2012-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2012-08-01 tilføjes Stiftere: Søren Koll Espensen (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-06-14)