Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Navne | ||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Engvej 1, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Kromvej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2014-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSMÆGLERFIRMAET &LIVING, Skafsgaard & Søn ApS. (offentliggjort 2015-04-28)
Den 2017-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Anpartsselskabet Af 2017. (offentliggjort 2019-06-18)
Den 2020-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Benefix ApS. (offentliggjort 2021-10-17)
Den 2023-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kromvej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kromvej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kromvej 11, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-08-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skræddervej 28, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skræddervej 28, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Skræddervej 28, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-30 tilføjes Navne: APV HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-06-29 fjernes Navne: STRESSFRI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-30 tilføjes Vedtægter: 2023-06-30 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2023-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skræddervej 28, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2023-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skræddervej 28, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skræddervej 28, 8920 Randers NV (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2021-03-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-08-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Normansvej 1, 8920 Randers NV (offentliggjort 2021-03-03)
Den 2020-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkboulevarden 31, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-02-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Markskellet 35, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 tilføjes Navne: STRESSFRI HOLDING ApS (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2020-02-09 fjernes Navne: BEJOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2020-02-10 tilføjes Vedtægter: 2020-02-10 (offentliggjort 2023-08-07)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-05-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markskellet 35, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2018-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-11-30 tilføjes Reelle ejere: Kurt Skafsgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2017-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerågade 4, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-17 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2016-02-17 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2015-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerågade 4, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2015-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 22, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 22, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-05-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Hæsumvej 42, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Kurt Skafsgaard (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2014-10-07 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2014-10-07 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hæsumvej 42, 9530 Støvring (offentliggjort 2015-05-18)
Den 2014-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Stavnsvej 20, 8381 Tilst (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2013-10-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-20 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-12 tilføjes Kontaktoplysninger: kk@klausen-hr.dk (offentliggjort 2013-09-12)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-06 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stavnsvej 20, 8381 Tilst (offentliggjort 2014-09-30)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Kurt Skafsgaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i selskaber samt dermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: BEJOMA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2012-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-14)
Den 2012-08-01 tilføjes Stiftere: Kurt Skafsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)