Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Binavne | Vedtægter | ||||
xbrl | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 8, 6800 Varde (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-26 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: RØLLE INVEST ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: Selskabet af 26/7 2012 ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Stiftere: RØLLE INVEST ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-06-25 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-10 fjernes Legale ejere: CARSTEN NØRGAARD HOLDING VARDE IVS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 8, 6800 Varde (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 8, 6800 Varde (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-24 fjernes Direktion: Jesper Bjerring Ørum (direktion) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-08 fjernes Binavne: LEDTRONIXS ApS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brinksvej 8, 6800 Varde (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-06 tilføjes Navne: Selskabet af 26/7 2012 ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-09-05 fjernes Navne: SCANCOMFORT ENERGY ApS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2018-09-06 tilføjes Vedtægter: 2018-09-06 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-01 fjernes Legale ejere: DENNIS BREINSBORG POULSEN HOLDING VARDE IVS (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-18 tilføjes Legale ejere: DENNIS BREINSBORG POULSEN HOLDING VARDE IVS (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2015-02-09 tilføjes Legale ejere: CARSTEN NØRGAARD HOLDING VARDE IVS (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2015-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at handle med elektronik og energirigtigt udstyr og anden dermed beslægtet virksomhed, pengelån, investeringer og besiddelse af ejerandele i andre virksomheder og selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2015-01-29 tilføjes Navne: SCANCOMFORT ENERGY ApS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2015-01-28 fjernes Navne: LEDTRONIXS ApS (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2015-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2015-01-29 tilføjes Vedtægter: 2015-01-29 (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 fjernes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 1, 6800 Varde (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2012-07-26 tilføjes Binavne: LEDTRONIXS ApS (offentliggjort 2018-09-10)
Den 2012-07-26 tilføjes Direktion: Jesper Bjerring Ørum (direktion) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-26 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Legale ejere: RØLLE INVEST ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Navne: LEDTRONIXS ApS (offentliggjort 2015-01-29)
Den 2012-07-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Revisor: PRV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-26 tilføjes Stiftere: RØLLE INVEST ApS, J.L. HOLDING 2 VARDE ApS (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2012-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-26)