Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvisselvej 67, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2023-05-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvisselvej 67, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2022-06-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvisselvej 67, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2023-05-17)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvisselvej 67, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2013-07-19 fjernes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvisselvej 67, 9900 Frederikshavn (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Kennet Martin Mortensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning og salg af forlystelser samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af varer til fritid og sport (offentliggjort 2012-08-27)
Den 2012-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Legale ejere: Kennet Martin Mortensen, HOLMEN ApS (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: HOP4FUN ApS (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-08-01 tilføjes Reelle ejere: Kennet Martin Mortensen, Jeppe Østergaard Jørgensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2012-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Regnskabs år: --02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Revisor: REVIØST REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Stiftere: Kennet Martin Mortensen, HOLMEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direkøterer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-08-01)
Den 2012-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)