Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Falck Jørgensen | 15.07.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jamal El Khattouti | 16.04.2024 | 25.06.2024 | adm. dir |
Jamal El Khattouti | 01.09.2023 | 15.04.2024 | adm. dir |
Thora Björk Sigurdardóttir | 07.02.2023 | 01.09.2023 | adm. dir |
Kristian Gøtrik | 15.11.2018 | 02.02.2023 | adm. dir |
Sune Møller Klingsey | 01.06.2018 | 15.11.2018 | adm. dir |
Jesper Lemke | 01.03.2018 | 01.06.2018 | adm. dir |
Kristian Gøtrik | 01.02.2018 | 01.03.2018 | adm. dir |
Maj-Britt Harpsøe Milsted | 17.11.2014 | 01.02.2018 | direktør |
Josefine Laura Holt | 01.08.2012 | 01.02.2018 | direktør |
Eva Milsted Enoksen | 01.08.2012 | 17.11.2014 | direktør |