Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2021-06-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-24 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Hjemmeside: www.fyrklit.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: bogholder@fyrklit.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Legale ejere: E/F FYRKLIT (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Navne: FYRKLIT RESTAURANT, HOTEL OG FERIEAKTIVITETER ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Stiftere: E/F FYRKLIT (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2021-06-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2014-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: E/F FYRKLIT. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2020-03-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2020-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 fjernes Bestyrelse: Anne Thygesen (næstformand) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-05 fjernes Direktion: Tommy Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-08-20 tilføjes Bestyrelse: Morten Nørgaard Morthorst (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-08-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Sørensen (formand) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-08-01 fjernes Bestyrelse: René Hougesen (formand) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-07-31 fjernes Bestyrelse: Anders Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-04-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-16 tilføjes Bestyrelse: Mai-Britt Holm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-11-08 tilføjes Hjemmeside: www.fyrklit.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-11-08 tilføjes Kontaktoplysninger: bogholder@fyrklit.dk (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-05-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 fjernes Bestyrelse: Jørgen Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-01-01 tilføjes Direktion: Tommy Christensen (direktør) (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2018-01-01 fjernes Direktion: Pia Elisa Fonseca (direktør) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-07 tilføjes Bestyrelse: Anders Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2017-12-07 fjernes Bestyrelse: Heine Bentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-02 tilføjes Bestyrelse: Heine Bentsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-09-02 fjernes Bestyrelse: Niels Nielsen Kvist (næstformand) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-07 tilføjes Bestyrelse: Henrik Damsgaard Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-07 fjernes Bestyrelse: Ingemann Brixhuus (formand) (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-25 tilføjes Bestyrelse: Simon Vinther Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-25 fjernes Bestyrelse: Peder Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-23 fjernes Bestyrelse: René Hougesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-20 tilføjes Bestyrelse: René Hougesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2017-01-20 fjernes Bestyrelse: Hans Thorleif Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2017-01-20 tilføjes Direktion: Pia Elisa Fonseca (direktør) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2017-01-20 fjernes Direktion: Anders Kronkvist Thorsager (direktør) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2016-04-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-07 tilføjes Direktion: Anders Kronkvist Thorsager (direktør) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2015-08-07 fjernes Direktion: Hans Thorleif Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-08)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Thorleif Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-23)
Den 2015-06-07 fjernes Bestyrelse: Ingemann Brixhuus (næstformand) (offentliggjort 2015-06-23)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-10 fjernes Bestyrelse: Hans Thorleif Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-10 tilføjes Direktion: Hans Thorleif Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-08-08)
Den 2014-03-10 fjernes Direktion: Jørgen Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-16 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-04-30)
Den 2013-05-16 fjernes Bestyrelse: Merete Geisel Trojel-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Bestyrelse: Lars Green Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-12-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KELD PEDERSEN (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2012-12-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 10, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2012-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 6, 2., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 tilføjes Bestyrelse: Lars Green Bach (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Direktion: Jørgen Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage udlejning og drift af de Ejerlejlighedsforeningen Fyrklits medlemmer tilhørende ejerlejligheder samt i det hele de på matr 124 bbz Horne og Terp byer, Hirtshals beliggende fælles anlæg, restaurant, butikker mv (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-24 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Legale ejere: E/F FYRKLIT (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Navne: FYRKLIT RESTAURANT, HOTEL OG FERIEAKTIVITETER ApS (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Stiftere: E/F FYRKLIT (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i foreningen med to medlemmer af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2012-05-24 tilføjes Vedtægter: 2012-05-24 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-06-23)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-06)