Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Revisor | Tegningsregel | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Rammetoften 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Binavne: WHITEAMIN ApS, SUPERSMIL ApS, SIMPLESMILE ApS, PEROXIDEFRI ApS, BIDESKINNEN ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Direktion: Johan Ling-Vannerus (direktør) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-16 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-12-08 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Kontaktoplysninger: info@beconfident.dk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Legale ejere: GROUP BECONFIDENT EUROPE AB (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Navne: BECONFIDENT DENMARK ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Reelle ejere: LEIF JOHAN HENRIK LING-VANNERUS, SVEN MATS EINAR DÖRRING (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Stiftere: Jørgen Mikkelsen, BANG & CO. ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2022-02-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2018-07-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-07-04 fjernes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2018-07-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2017-12-08 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2018-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2018-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rammetoften 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2017-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-12-08 tilføjes Direktion: Johan Ling-Vannerus (direktør) (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2017-12-08 tilføjes Revisor: Sædding Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2017-12-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2017-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 fjernes Direktion: Johan Ling-Vannerus (direktion) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-10-12 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 17, 2100 København Ø (offentliggjort 2018-01-03)
Den 2017-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Rammetoften 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-03-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rammetoften 12, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2015-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Benzons Allé 6, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2015-07-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@beconfident.dk (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2014-07-14 tilføjes Legale ejere: GROUP BECONFIDENT EUROPE AB (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2014-07-14 tilføjes Reelle ejere: LEIF JOHAN HENRIK LING-VANNERUS, SVEN MATS EINAR DÖRRING (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2014-04-22 tilføjes Direktion: Johan Ling-Vannerus (direktion) (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2014-04-22 fjernes Direktion: Michael Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-01 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2013-10-01 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benzons Allé 6, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-07-09)
Den 2012-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Benzons Allé 4, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Benzons Allé 4, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-16 tilføjes Binavne: WHITEAMIN ApS, SUPERSMIL ApS, SIMPLESMILE ApS, PEROXIDEFRI ApS, BIDESKINNEN ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Direktion: Michael Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge og distribuere tandplejemidler og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-16 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Navne: BECONFIDENT DENMARK ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-03-01)
Den 2012-07-16 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Stiftere: Jørgen Mikkelsen, BANG & CO. ApS (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2012-07-16 tilføjes Vedtægter: 2012-07-16 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2012-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-12)