Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Einar Gjaldbæk Petersen | 12.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ettrup | 12.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gert Peter Andersen | 12.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Harboe | 05.11.2019 | formand |
Ole Kjeldsen | 16.07.2012 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Bitsch Janik | 01.05.2014 | 05.11.2019 | formand |
Ebbe Nordskov | 16.07.2012 | 12.12.2019 | bestyrelse |
Henrik Harboe | 16.07.2012 | 04.11.2019 | bestyrelse |
Christian Bjerre Bojsen | 16.07.2012 | 01.05.2014 | formand |