Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | ||||
Navne | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Hovedbranche | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Bygade 50, 2730 Herlev (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Allé 10, st., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2023-03-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 tilføjes Binavne: Padel4all ApS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-27 tilføjes Vedtægter: 2021-05-27 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-21 tilføjes Binavne: Play Maker Support ApS, Play Maker ApS, Laykold ApS, Everlast Flooring ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Navne: Play Maker Supply ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Navne: EVERLAST FLOORING ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2020-08-13 tilføjes Legale ejere: Chalmer Holding ApS (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-13 fjernes Legale ejere: Tobias Chalmer Stahl Rasmussen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Allé 10, st., 2500 Valby (offentliggjort 2023-03-15)
Den 2019-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Allé 43, 1. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-26 tilføjes Kontaktoplysninger: tobias.rasmussen@playmaker.eu (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-01-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er engroshandel med lak, maling, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-29 fjernes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2014-03-30 tilføjes Navne: EVERLAST FLOORING ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2014-03-29 fjernes Navne: BAR RENSERIET ApS (offentliggjort 2014-03-30)
Den 2014-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en Direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-30 tilføjes Vedtægter: 2014-03-30 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2013-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebjerg Allé 43, 1. tv., 2720 Vanløse (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2013-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 42, st. th., 1420 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-09 tilføjes Direktion: Tobias Chalmer Stahl Rasmussen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-09 fjernes Direktion: Jens Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-16 tilføjes Hovedbranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2012-07-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-12 tilføjes Direktion: Jens Christiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningensgade 42, st. th., 1420 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Legale ejere: Tobias Chalmer Stahl Rasmussen (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2012-07-11 tilføjes Navne: BAR RENSERIET ApS (offentliggjort 2014-03-30)
Den 2012-07-11 tilføjes Reelle ejere: Tobias Chalmer Stahl Rasmussen (offentliggjort 2017-12-13)
Den 2012-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Stiftere: Tobias Chalmer Stahl Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)