Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 33, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-31 fjernes Direktion: Carsten Stig Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-31 fjernes Navne: CS OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-10-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Stiftere: Carsten Stig Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-10-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birke Alle 33, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Direktion: Carsten Stig Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden form for investering og virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Navne: CS OLSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Revisor: ATTIRI STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Stiftere: Carsten Stig Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Vedtægter: 2012-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)