Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Bibranche | Revision fravalgt | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 tilføjes Bestyrelse: Thomas Høj Arnum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapital): 117.070,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 tilføjes Legale ejere: NISSEN LYNNERUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Peter Nissen (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-10-05 tilføjes Vedtægter: 2023-10-05 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2023-05-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dejrupvej 70, 6855 Outrup (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hennebjergvej 17, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-05-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-07-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-18)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-11 fjernes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-05 tilføjes Legale ejere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-10-04 fjernes Legale ejere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hennebjergvej 17, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2012-07-16 tilføjes Direktion: Thomas Høj Arnum (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrug samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2012-10-15)
Den 2012-07-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-07-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Legale ejere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-07-15 fjernes Legale ejere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2012-07-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2012-07-16 tilføjes Navne: HØJ AGRO ApS (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-16 tilføjes Reelle ejere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-07-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2012-07-16 tilføjes Revisor: SAGRO I/S (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2012-07-16 tilføjes Stiftere: Thomas Høj Arnum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-16 tilføjes Vedtægter: 2012-07-16 (offentliggjort 2023-10-19)
Den 2012-07-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-16)
Den 2012-07-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)