Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORUM MALERFORRETNING ApS. (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2019-06-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Forumvej 15, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Forumvej 15, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 tilføjes Legale ejere: Allan Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 fjernes Legale ejere: Gitte Sønderby Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-09 fjernes Legale ejere: Allan Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 tilføjes Reelle ejere: Allan Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 fjernes Reelle ejere: Gitte Sønderby Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-09 fjernes Reelle ejere: Allan Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2018-04-10 fjernes Direktion: Gitte Sønderby Schmidt (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-16 tilføjes Direktion: Allan Schmidt (direktør) (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-16 tilføjes Vedtægter: 2015-07-16 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2015-07-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2012-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Forumvej 15, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Direktion: Gitte Sønderby Schmidt (adm. dir) (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter og aktier i andre selskabet og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-07-19)
Den 2012-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Legale ejere: Allan Schmidt, Gitte Sønderby Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Navne: AG SCHMIDT HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Reelle ejere: Allan Schmidt, Gitte Sønderby Schmidt (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2012-06-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KRH V/KELD HANSEN (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2012-06-30 tilføjes Stiftere: Gitte Sønderby Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Vedtægter: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-07-21)
Den 2012-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-13)
Den 2012-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)