Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 4. april 2017 2 A/S. (offentliggjort 2017-10-01)
Den 2012-10-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet af 8. august 2017 A/S. (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Lagrotek Holding ApS. (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 39, 9600 Aars (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-12 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Legale ejere: Annette Grotrian (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Navne: GROTRIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Stiftere: Annette Grotrian (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2017-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-07-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-07-26)
Den 2017-06-23 fjernes Direktion: Annette Grotrian (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2016-06-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejerskab af kapitalandele i andre selskaber efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-10-29 tilføjes Vedtægter: 2012-10-29 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-10-05 tilføjes Navne: GROTRIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-10-04 fjernes Navne: AG INVEST ApS (offentliggjort 2012-07-13)
Den 2012-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 39, 9600 Aars (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Direktion: Annette Grotrian (adm. dir) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-12 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Legale ejere: Annette Grotrian (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Navne: AG INVEST ApS (offentliggjort 2012-07-13)
Den 2012-07-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-12 tilføjes Stiftere: Annette Grotrian (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-30)
Den 2012-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-07-26)