Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Vedtægter | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2022-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-13 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Legale ejere: VK&IK Holding ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Navne: Ribedas ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Reelle ejere: Vidas Kiupelis (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Stiftere: Vidas Kiupelis (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2021-12-09 fjernes Direktion: Vidas Kiupelis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Banegårdsgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 398, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-03 tilføjes Navne: Ribedas ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-02 fjernes Navne: VK MALERFIRMA ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2021-12-03 tilføjes Vedtægter: 2021-12-03 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2021-12-11 Statstidende Dekret
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-17 tilføjes Legale ejere: VK&IK Holding ApS (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2019-06-17 fjernes Legale ejere: Vidas Kiupelis (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ribe Landevej 398, 7100 Vejle (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2014-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørne Alle 5, 6740 Bramming (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørne Alle 5, 6740 Bramming (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2012-07-13 tilføjes Direktion: Vidas Kiupelis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive malervirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-13 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Hovedbranche: Malerforretninger (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Legale ejere: Vidas Kiupelis (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2012-07-13 tilføjes Navne: VK MALERFIRMA ApS (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2012-07-13 tilføjes Reelle ejere: Vidas Kiupelis (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Stiftere: Vidas Kiupelis (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2021-12-12)
Den 2012-07-13 tilføjes Vedtægter: 2012-07-13 (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2012-07-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2012-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-12)