Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Hovedbranche | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-10 tilføjes Direktion: Jannet Collado Calles Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-10 fjernes Direktion: Steen Birger Lind Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 50, 4293 Dianalund (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålandsvej 18, 4293 Dianalund (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2021-09-19 tilføjes Direktion: Steen Birger Lind Olsson (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-09-19 fjernes Direktion: Jannet Collado Calles Olsson (direktion) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-08-19 tilføjes Legale ejere: Steffanie Calles Lind Olsson, Steen Birger Lind Olsson (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-19 fjernes Legale ejere: Jannet Collado Calles Olsson (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-19 tilføjes Reelle ejere: Steffanie Calles Lind Olsson, Steen Birger Lind Olsson (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-08-19 fjernes Reelle ejere: Jannet Collado Calles Olsson (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-19 tilføjes Vedtægter: 2017-01-19 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålandsvej 18, 4293 Dianalund (offentliggjort 2021-10-28)
Den 2015-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 1, 4270 Høng (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 1, 4270 Høng (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2014-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2014-05-30 tilføjes Direktion: Jannet Collado Calles Olsson (direktion) (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2014-05-30 fjernes Direktion: Sten René Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rengøring af hjem og dødsboer, udførelse af vikararbejde inden for landbrug, udlejning og drift af grillbarer samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-28 tilføjes Vedtægter: 2013-06-28 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2013-06-28 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVENDSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden restaurationsvirksomhed (offentliggjort 2012-12-12)
Den 2012-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 13, 4220 Korsør (offentliggjort 2014-08-06)
Den 2012-07-03 tilføjes Binavne: TORVETS GRILL ApS, HØNG SERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Direktion: Sten René Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Legale ejere: Jannet Collado Calles Olsson (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2012-07-03 tilføjes Navne: JANNET 2012 ApS (offentliggjort 2012-07-12)
Den 2012-07-03 tilføjes Reelle ejere: Jannet Collado Calles Olsson (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2012-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET SVENDSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Stiftere: Jannet Collado Calles Olsson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-12)
Den 2012-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)